Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmelins Tværvej 2, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-11 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-20 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Navne: HENRIK WIBSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes ObligatoriskEmail: henrik@wibskov.dk (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Stiftere: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Direktion: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-19 tilføjes ObligatoriskEmail: henrik@wibskov.dk (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-01-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-20 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-11-19 tilføjes Direktion: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-11-19 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-11-19 tilføjes Vedtægter: 2015-11-19 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-05-29 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmelins Tværvej 2, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2010-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tibirkegade 8, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerandele i andre selskaber, køb og salg af værdipapirer og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2010-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-04-14 tilføjes Vedtægter: 2010-04-14 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tibirkegade 8, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-11 tilføjes Direktion: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-11 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2008-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Legale ejere: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Navne: HENRIK WIBSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Stiftere: Mathew Henrik Wibskov Mogensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2012-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Rasmussen-Harder Holding A/S. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Wibskov ApS. (offentliggjort 2017-10-28)