Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: PETTERSON & CO ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 115, 5591 Gelsted (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: tom@top-revision.dk (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Legale ejere: Tom Ornebjerghus Petterson (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Navne: PETTERSON ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Reelle ejere: Tom Ornebjerghus Petterson (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 Statstidende Dekret
Den 2021-07-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Tom Ornebjerghus Petterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 115, 5591 Gelsted (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 115, 5591 Gelsted (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2015-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-26 fjernes Revisor: Revifred ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-01-19 tilføjes Revisor: Revifred ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-01-19 fjernes Revisor: RIDDERGADE 3, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 115, 5591 Gelsted (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2013-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 16 a., 5500 Middelfart (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2013-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i registrerede revisionsvirksomheder samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2013-08-16 tilføjes Navne: PETTERSON ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2013-08-15 fjernes Navne: PETTERSON REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2013-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2013-08-16 tilføjes Vedtægter: 2013-08-16 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 16 a., 5500 Middelfart (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 115, 5591 Gelsted (offentliggjort 2011-01-26)
Den 2012-03-29 tilføjes Revisor: RIDDERGADE 3, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Revisor: Regnskabsservice v/ Lars Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 115, 5591 Gelsted (offentliggjort 2011-01-26)
Den 2008-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 241, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@top-revision.dk (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 241, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 tilføjes Direktion: Tom Ornebjerghus Petterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Legale ejere: Tom Ornebjerghus Petterson (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Navne: PETTERSON REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2008-03-07 tilføjes Reelle ejere: Tom Ornebjerghus Petterson (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2008-03-07 tilføjes Revisor: Regnskabsservice v/ Lars Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2008-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)