Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 5, 7190 Billund (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2008-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UWP ApS. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MOBILITY4YOU ApS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2018-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Viking Concepts ApS. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 216, 7190 Billund (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-10 tilføjes Navne: WEIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 fjernes Navne: ULRIK WEIS PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 216, 7190 Billund (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 224, 7190 Billund (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 224, 7190 Billund (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stilbjergvej 3, 7190 Billund (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@uwp.dk (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stilbjergvej 3, 7190 Billund (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 106, 7190 Billund (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2015-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-11 tilføjes Vedtægter: 2015-03-11 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-03-11 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: CSMR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 106, 7190 Billund (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2011-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 2, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 2, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Direktion: Ulrik Weis Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og værdipapirer, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Legale ejere: Ulrik Weis Pedersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-04-09 tilføjes Navne: ULRIK WEIS PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2008-04-09 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Weis Pedersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-04-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2008-04-09 tilføjes Revisor: CSMR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Stiftere: Ulrik Weis Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Vedtægter: 2008-04-09 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2008-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)