Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-11-23 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2021-09-30 fjernes Revisor: Finanssyd ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 48, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-01-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering- og udlejning af fast ejendom efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Vedtægter: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2008-04-08 tilføjes Direktion: Jakob Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Legale ejere: JAKOB MIKKELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2008-04-08 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKOVALLÉEN 48 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-04-08 tilføjes Reelle ejere: Jakob Mikkelsen, Kristine Mikkelsen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2008-04-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2008-04-08 tilføjes Revisor: Finanssyd ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2008-04-08 tilføjes Stiftere: JAKOB MIKKELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)