Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Løvind Andersen | 10.09.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hansen | 02.10.2017 | 10.09.2020 | adm. dir |
Michael Stensgaard | 26.11.2013 | 02.10.2017 | direktør |
Michael Hansen | 26.11.2013 | 01.10.2017 | direktør |
Mads Winther | 01.04.2008 | 02.10.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Frederik Schytte Brostrøm | 02.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hansen | 02.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Winther | 02.10.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Løvind Andersen | 10.09.2020 | 20.11.2020 | bestyrelsesmedlem |