Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 63, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2008-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARDINEKSPERTEN HOLSTEBRO ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 63, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 63, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 63, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber samt investering iøvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 tilføjes Vedtægter: 2013-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 63, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 3, 2. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 3, 2. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 11, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-22 tilføjes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 fjernes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 11, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Direktion: Flemming Otte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Legale ejere: Flemming Otte, Marianne Esther Mattila (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-04-08 tilføjes Legale ejere: Flemming Otte, Marianne Esther Mattila (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-04-08 fjernes Legale ejere: Flemming Otte, Marianne Esther Mattila (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-04-09 tilføjes Navne: MF HOLDING HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2008-04-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Reelle ejere: Flemming Otte, Marianne Esther Mattila (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-04-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Stiftere: Marianne Esther Mattila, Flemming Otte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)