Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Hovedbranche |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MADSENS MASKINFABRIK. ESBJERG ApS. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: MADSENS MASKINFABRIK. ESBJERG ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2022-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Erlo Consult ApS. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-21 tilføjes Legale ejere: Lone Tækker, Erik Madsen (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Erik Madsen, Lone Tækker (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-21 tilføjes Reelle ejere: Lone Tækker, Erik Madsen (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Erik Madsen, Lone Tækker (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idræts Alle 29, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber. Endvidere er selskabets formål handel, investering og finansiering efter direktionens skøn samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 tilføjes Navne: Erlo Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-19 fjernes Navne: MADSEN MASKINFABRIK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Erik Madsen, Lone Tækker (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2018-12-16 fjernes Legale ejere: Erik Madsen (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Erik Madsen, Lone Tækker (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2018-12-16 fjernes Reelle ejere: Erik Madsen (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Direktion: Erik Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Formål: Selskabets form er at eje anparter Madsen Maskinfabrik Esbjerg ApS, CVR-nr. 61 14 63 18, og at eje anparter og/eller aktier i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Legale ejere: Erik Madsen (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2008-03-31 tilføjes Navne: MADSEN MASKINFABRIK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Madsen (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Vedtægter: 2008-03-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-17)