Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-10 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Reelle ejere: Erik Gregers Hansen, Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-06-17 fjernes Reelle ejere: Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-06-16 fjernes Reelle ejere: Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen, Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-06 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: Regnskabskonsulent Keld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning i finansielle anliggender samt investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller hvis der er to direktører af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Vedtægter: 2009-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Direktion: Jan-Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2008-10-27)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 82, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 tilføjes Direktion: Jan-Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-16 tilføjes Navne: TRESOR ASSET ADVISERS ApS (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-15 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6415 (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6415 (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-04-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen, Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2008-04-16 tilføjes Revisor: Regnskabskonsulent Keld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Binavne: TRESOR MANAGEMENT ApS, TRESOR KAPITALFORVALTNING ApS, TRESOR ASSET MANAGEMENT ApS, TRESOR ADVISERS ApS, SIRIUS ASSET ADVISERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: SIRIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)