Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jürgen Carsten Thews | 22.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Henry Christensen | 01.09.2021 | 22.08.2024 | direktør |
Jürgen Carsten Thews | 13.03.2008 | 01.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jürgen Carsten Thews | 01.09.2021 | 22.08.2024 | formand |
Jens Henry Christensen | 01.09.2021 | 22.08.2024 | næstformand |
Poul Erik Nielsen | 01.03.2016 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Knud Hallas Beer | 01.03.2016 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tillmann Pisot | 01.01.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Svend Jørgen Jensen | 29.02.2012 | 19.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henry Christensen | 27.10.2010 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jürgen Carsten Thews | 27.10.2010 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne Dybbroe | 27.10.2010 | 09.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Thorning | 27.10.2010 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anker Laden-Andersen | 27.10.2010 | 29.02.2012 | bestyrelsesmedlem |