Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Christina Lyngholm | 03.04.2008 | |
Kenneth Lyngholm | 03.04.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 3. april 2008 ApS (CVR 31365236) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.10.2017 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Selskabet af 3. april 2008 ApS (CVR 31365236) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 03.04.2008 | 30.09.2017 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |