Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: TE GENINVEST HOLDING 2 ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2010-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: TE GENINVEST INVESTERING ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: Thomas Flemming Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Legale ejere: Thomas Flemming Rasmussen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Navne: TH. RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Reelle ejere: Thomas Flemming Rasmussen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2014-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 10, 1. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2008-08-26 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LOU & KNUDSEN, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 10, 1. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2008-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 tilføjes Direktion: Thomas Flemming Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og eller anparter i datterselskaber samt handel, investering, udlejning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-08 tilføjes Navne: TH. RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-07 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6405 (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6405 (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LOU & KNUDSEN, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-08 tilføjes Vedtægter: 2008-04-08 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Flemming Rasmussen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Flemming Rasmussen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)