Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-09 tilføjes Bestyrelse: Christian Schmidt Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2008-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KAPACITY A/S. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Bestyrelse: Hanne Dyrup Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Bestyrelse: Christian Schmidt Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Jens Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Christian Schmidt Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, st. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 25, 2., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Bestyrelse: Christian Schmidt Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Direktion: Christian Schmidt Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-25 fjernes Direktion: Flemming Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 25, 2., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 25, 2. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 tilføjes Vedtægter: 2018-10-29 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-10-29 fjernes Revisor: AB-REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-01-05 tilføjes Revisor: AB-REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2010-01-05 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 25, 2. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Flemming Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Berthelsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: FLBE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-04-03)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Berthelsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Flemming Berthelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-03)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)