Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Dahl Niebuhr (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-17 fjernes Navne: DAB'S DELI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Stiftere: SCHELER HOLDING ApS, JESPER NIEBUHR HOLDING ApS, JACOB NIEBUHR HOLDING ApS, CARLA BERNARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-13 fjernes Direktion: Frank Bernard Langballe Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-23 tilføjes Direktion: Frank Bernard Langballe Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 fjernes Direktion: Jacob Schultz Niebuhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er cateringvirksomhed og salg af specialiteter indenfor mad- og drikkevarer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 825.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og/eller bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Vedtægter: 2008-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dahl Niebuhr (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Direktion: Jacob Schultz Niebuhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Navne: DAB'S DELI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Stiftere: SCHELER HOLDING ApS, JESPER NIEBUHR HOLDING ApS, JACOB NIEBUHR HOLDING ApS, CARLA BERNARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)