Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Gjedde | 01.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Stavrum-Tång | 01.10.2020 | 01.02.2023 | adm. dir |
Jonathan Rabin | 31.03.2017 | 01.10.2020 | adm. dir |
Mordechai Rabin | 31.03.2008 | 31.03.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mordechai Rabin | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jonathan Rabin | 21.12.2020 | formand |
Bjørn Brundtland | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonathan Rabin | 31.03.2017 | 20.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mordechai Rabin | 31.03.2017 | 20.12.2020 | formand |