Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosengården 5, st., 1174 København K (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2024-01-13 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2024-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: anne@tolkekompagniet.dk (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2024-01-13 fjernes Navne: Jazzsign (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2024-01-13 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosengården 5, st., 1174 København K (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: anne@tolkekompagniet.dk (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Navne: Jazzsign (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-01-13)
Den 2019-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosengården 5, st., 1174 København K (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 fjernes Kontaktoplysninger: inpro@teliamail.dk (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 fjernes Navne: Jazzsign (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosengården 5, st., 1174 København K (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2008-06-04 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: inpro@teliamail.dk (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2008-06-04 tilføjes Navne: Jazzsign (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2008-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-06-06)