Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-02-15 fjernes Binavne: LILLELEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffs Tværgade 5, 2. 231., 1909 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 fjernes Direktion: Poul Bernt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 fjernes Navne: LILLE LEJE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffs Tværgade 5, 2. 231., 1909 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-15 tilføjes Direktion: Poul Bernt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 fjernes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Navne: LILLE LEJE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 fjernes Navne: VICH 10129 ApS (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Vedtægter: 2008-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Binavne: LILLELEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: VICH 10129 ApS (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)