Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2015-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: THE GENTLEMAN ApS. (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: THE GENTLEMAN ApS. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorcks Passage 1, 2., 1162 København K (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Binavne: SPACE TIME FOAM ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: hello@capecph.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Navne: CAPE COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Reelle ejere: Emil Tobias Brunshøj Thorsen, Peter Martin Holm (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Stiftere: TITOONIC A/S, SPATIFO HOLDING ApS, Emil Tobias Brunshøj Thorsen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-08-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-18 fjernes Direktion: Peter Martin Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-18 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-06-12 fjernes Bestyrelse: Peter Martin Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-12 fjernes Legale ejere: EGMONT PUBLISHING DIGITAL A/S (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-27 tilføjes Direktion: Peter Martin Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2016-09-27 fjernes Direktion: Thomas Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-07-05 tilføjes Legale ejere: EGMONT PUBLISHING DIGITAL A/S, SPATIFO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-07-04 fjernes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS, EGMONT PUBLISHING DIGITAL A/S (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Vedtægter: 2016-07-05 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Schrøder (formand) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-04-19 fjernes Bestyrelse: Brian Meidell (formand) (offentliggjort 2016-04-22)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Thomas Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-01-04 fjernes Direktion: Brian Meidell (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-08 tilføjes Bestyrelse: Brian Meidell (formand) (offentliggjort 2016-04-22)
Den 2015-12-08 fjernes Bestyrelse: Emil Tobias Brunshøj Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-07 fjernes Bestyrelse: Peter Martin Holm (formand) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-02 tilføjes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS, EGMONT PUBLISHING DIGITAL A/S (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2015-09-01 fjernes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 192.308,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2015-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2015-08-30 tilføjes Vedtægter: 2015-08-30 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorcks Passage 1, 2., 1162 København K (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2014-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 2., 1112 København K (offentliggjort 2014-03-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@capecph.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af software og grafik, herunder særligt spil, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2013-06-24 tilføjes Navne: CAPE COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2013-06-23 fjernes Navne: SPACE TIME FOAM ApS (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2013-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2013-06-24 tilføjes Vedtægter: 2013-06-24 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Brian Meidell (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af spil og legetøj (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: SPATIFO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 2., 1112 København K (offentliggjort 2014-03-02)
Den 2011-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 4., 1112 København K (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-04 tilføjes Bestyrelse: Brian Meidell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-10-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Mou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 4., 1112 København K (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 3., 1112 København K (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-24 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 3., 1112 København K (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 3., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af spil og legetøj (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 3., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Mou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Binavne: SPACE TIME FOAM ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Navne: SPACE TIME FOAM ApS (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-03-31 tilføjes Reelle ejere: Emil Tobias Brunshøj Thorsen, Peter Martin Holm (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2008-03-31 tilføjes Stiftere: TITOONIC A/S, SPATIFO HOLDING ApS, Emil Tobias Brunshøj Thorsen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-20)