Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACTA CORPORATE FINANCE A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-02-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-02-15 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-08 tilføjes Direktion: Hanne Jervild (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-08 tilføjes Vedtægter: 2023-02-08 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-07-10 fjernes Direktion: Lennart Ricard Jønsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-07-10 fjernes Legale ejere: Lennart Ricard Jønsson (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-07-10 fjernes Reelle ejere: Lennart Ricard Jønsson (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedal 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Binavne: LENCO INVEST ApS, LENCO HOLDING ApS, HILLDALE INVEST ApS, AGUTI INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Direktion: Lennart Ricard Jønsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for og besidde kapitalandele i datterselskaber, at udøve investerings- og udlånsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Legale ejere: Lennart Ricard Jønsson (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Navne: LRJ INVEST ApS (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Reelle ejere: Lennart Ricard Jønsson (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Stiftere: Lennart Ricard Jønsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Vedtægter: 2008-03-31 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-22)