Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KIIBA ApS. (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Faksegade 10, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Niels Grau-Herzog (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: GRAU INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: QUALIA INTERACTIVE ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Niels Grau-Herzog (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Stiftere: GRAU INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber, at finansiere og understøtte sådanne selskaber og holding aktiviteter. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-06-30 tilføjes Vedtægter: 2013-06-30 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-06-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-16 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-16 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faksegade 10, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2010-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 7, 5. e., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 7, 5. e., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Direktion: Niels Grau-Herzog (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Legale ejere: GRAU INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Navne: QUALIA INTERACTIVE ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Reelle ejere: Niels Grau-Herzog (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Stiftere: GRAU INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-31)