Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Direktion | Navne | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 tilføjes Bestyrelse: Helle Sofie-Anne Kaspersen (formand) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-11 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2016-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Kærup Parkvej 10 ApS. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2020-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Hesselly 13, 6000 Kolding ApS. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Rosbjergvej 11 ApS. (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-03-02 tilføjes Bestyrelse: Claus Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-02 fjernes Bestyrelse: Kurt Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-01 fjernes Reelle ejere: Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Morten Kjær Popp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-12-20 tilføjes Legale ejere: KT Erhvervsbyg Holding A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-20 fjernes Legale ejere: LPH-HOLDING 2011 ApS, CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS, THERKILDSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå byggeri af ejendomme for tredjemand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Vedtægter: 2014-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-06 tilføjes Legale ejere: LPH-HOLDING 2011 ApS, CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS, THERKILDSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-02 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2012-01-02)
Den 2012-01-01 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-10 tilføjes Bestyrelse: Chresten Moos Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 18, 7323 Give (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-14 tilføjes Bestyrelse: Kurt Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-14 tilføjes Direktion: Per Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-14 fjernes Direktion: Kurt Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 tilføjes Navne: KT ERHVERVSBYG A/S (offentliggjort 2011-07-26)
Den 2011-06-13 fjernes Navne: THERKILDSEN ApS (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2011-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-07-26)
Den 2011-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-26 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Direktion: Kurt Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Navne: THERKILDSEN ApS (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Stiftere: THERKILDSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)