Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-07 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2008-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 27/11 2023 A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 44, 6870 Ølgod (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 44, 6870 Ølgod (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-07 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2011-11-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 44, 6870 Ølgod (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Direktion: Henning Korgaard Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre sel¬¬¬¬skaber tillige med finansiering i an¬lægs¬øjemed og for¬mue¬for¬valt¬ning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Legale ejere: Henning Korgaard Laursen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Navne: HL HOLDING, ØLGOD ApS (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Reelle ejere: Henning Korgaard Laursen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Stiftere: Henning Korgaard Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Vedtægter: 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)