Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildandevej 23, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-27 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: Morten Bech Reitoft (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Navne: SUBSTANTIAL ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Reelle ejere: Morten Bech Reitoft (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Stiftere: Morten Bech Reitoft (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2010-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOMB ApS. (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2021-11-11 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-08-29 fjernes Legale ejere: Reitoft IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-02-02 Statstidende Dekret
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-29 fjernes Direktion: Morten Bech Reitoft (direktion) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-06-15 fjernes Binavne: INKISH Aps, GetPostcards.online Aps (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-10 tilføjes Binavne: GetPostcards.online Aps (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-18 tilføjes Binavne: INKISH Aps (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-09-01 tilføjes Vedtægter: 2018-09-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Reitoft IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildandevej 23, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2015-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 3, 1., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2011-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 3, 1., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2011-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildandevej 23, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildandevej 23, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Direktion: Morten Bech Reitoft (direktion) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2008-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, grafisk- og trykkerivirksomhed, investering og rådgivning, herunder konsulentvirksomhed med fokus på udvikling af egne og andres virksomheders forretningsudvikling, udvikling af salgsorganisationer og ledelse m.v. samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte og dels gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-27 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Legale ejere: Morten Bech Reitoft (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Navne: SUBSTANTIAL ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Reelle ejere: Morten Bech Reitoft (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2008-03-27 tilføjes Stiftere: Morten Bech Reitoft (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2008-03-27 tilføjes Vedtægter: 2008-03-27 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-03)