Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne-Mette Ahlmann Møller | 01.06.2022 | direktør |
Tom Lundquist Kristensen | 25.03.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Sandberg Varneskov | 01.06.2006 | 25.03.2020 | adm. dir |
Tom Lundquist Kristensen | 01.06.2006 | 24.03.2020 | direktør |
Bjarne Davidsen | 28.12.1961 | 01.06.2006 | direktør |
Kristian Asger Laursen | 28.12.1961 | 03.06.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Espersen | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Søgaard | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hagedorn | 01.04.2021 | næstformand |
Kenneth Overgaard Jensen | 01.04.2021 | suppleant |
Niels Svejstrup Troelsen | 01.04.2021 | suppleant |
Birte Flæng Møller | 10.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Berner Nielsen | 02.05.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Holmgaard Lange | 22.05.2023 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jette Grabow | 11.04.2019 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lund Oxholm | 05.05.2014 | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Leif Pedersen Kloster | 05.05.2014 | 01.04.2021 | næstformand |
Gunnar Holm | 05.05.2014 | 25.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Svenning Andersen | 05.05.2014 | 02.05.2017 | formand |
Michael Kørup | 05.05.2014 | 02.05.2017 | suppleant |
Poul Axel Slumstrup | 11.06.2013 | 05.05.2014 | næstformand |
Christian Færch Jensen | 06.05.2013 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anette Storm | 06.06.2012 | 06.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Linette Helbo Jensen | 27.04.2010 | 11.06.2013 | næstformand |
Carsten Sandberg Varneskov | 17.12.2007 | 06.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kristiansen | 17.12.2007 | 06.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ib Laursen | 26.04.2006 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ino Abraham Dimsits | 21.04.2004 | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gudmund Tyge Korsgaard | 21.04.2004 | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Abildgaard Jørgensen | 21.04.2004 | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Gundersen | 20.03.2002 | 26.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Anders Rasmussen | 20.03.2002 | 26.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Helge Therkelsen | 29.03.2000 | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Egon Gunnar Christensen | 29.03.2000 | 17.12.2007 | formand |
Kresten Arvad Eriksen | 29.03.2000 | 20.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Axel Slumstrup | 28.12.1961 | 27.04.2010 | næstformand |
Willy Kau | 28.12.1961 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Kongste | 28.12.1961 | 21.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ole Løvig Simonsen | 28.12.1961 | 21.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Per Sejer Olsen | 28.12.1961 | 21.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Palle Nielsen Kjærsgaard | 28.12.1961 | 20.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ove Lindved Jensen | 28.12.1961 | 29.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ivan Andersen | 28.12.1961 | 29.03.2000 | formand |
Kresten Olesen | 28.12.1961 | 29.03.2000 | suppleant |
Richard Jørgensen | 28.12.1961 | 29.03.2000 | suppleant |
Poul Erik Petersen | 28.12.1961 | 19.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Christian Martin Jepsen | 28.12.1961 | 19.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Henning Mikkelsen | 28.12.1961 | 08.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Børge Møller | 28.12.1961 | 08.05.1996 | formand |
Karl Johan Mortensen | 28.12.1961 | 24.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Kim Jensen | 28.12.1961 | 23.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Petersen | 28.12.1961 | 23.12.1994 | suppleant |
Kresten Olesen | 28.12.1961 | 03.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Arvad Eriksen | 28.12.1961 | 03.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Hyldborg Sørensen | 28.12.1961 | 03.06.1994 | suppleant |
Ove Lindved Jensen | 28.12.1961 | 03.06.1994 | suppleant |
Kaj Hugo Andersen | 28.12.1961 | 13.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Petersen | 28.12.1961 | 17.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Richard Jørgensen | 28.12.1961 | 17.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Erling Schmidt | 28.12.1961 | 17.04.1990 | suppleant |
Bjarne Davidsen | 28.12.1961 | 17.04.1990 | suppleant |
Leif Poulsen | 28.12.1961 | 03.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Verner Jørgensen | 28.12.1961 | 11.05.1988 | formand |