Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Interessenter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jette Jensen, Knud Esben Vahle Schmidt (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Jan Mikkelsen (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2019-06-01 tilføjes Interessenter: Jesper Jarl Thorsen, Jan Mikkelsen, Heidi Thorsen (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Mikkelsen (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2019-06-01 fjernes Reelle ejere: Anders Overgaard (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-31 fjernes Interessenter: Ole Bilde Christensen, Niels Holm Larsen, Niels Ejnar Rytter, Ida Marie Meldgaard Friis Overgaard, Hanne Høeg Kristensen, Esben Øvle Kristensen, Bodil Rytter, Anders Overgaard (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2014-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jettejensen38@gmail.com (offentliggjort 2014-09-28)
Den 2014-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: jj@landboforening.dk (offentliggjort 2014-09-28)
Den 2012-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jj@landboforening.dk (offentliggjort 2014-09-28)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fævejlevej 11, 8570 Trustrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Transmission af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Interessenter: Ole Bilde Christensen, Niels Holm Larsen, Niels Ejnar Rytter, Knud Esben Vahle Schmidt, Jette Jensen, Ida Marie Meldgaard Friis Overgaard, Hanne Høeg Kristensen, Esben Øvle Kristensen, Bodil Rytter, Anders Overgaard (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: Frederiksdal Vindmøller I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Overgaard (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)