Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-28 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Navne: LINDEGADE 61 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Stiftere: SELSKABET AF 7. JUNI 2011 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2015-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 fjernes Direktion: Søren Krarup Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-01-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-01-09 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2010-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive projektudvikling samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-10-22 tilføjes Vedtægter: 2008-10-22 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-04-25 fjernes Direktion: Morten Højer Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-28 tilføjes Direktion: Morten Højer Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-28 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Navne: LINDEGADE 61 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 tilføjes Stiftere: SELSKABET AF 7. JUNI 2011 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2008-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)