Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 3, 1153 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Direktion: Charlotte Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Navne: CHARLOTTE MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Stiftere: Charlotte Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 3, 1153 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampemøllevej 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber samt handel og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Vedtægter: 2010-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-10 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-10 fjernes Revisor: R&P I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampemøllevej 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 tilføjes Direktion: Charlotte Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Navne: CHARLOTTE MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Revisor: R&P I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Stiftere: Charlotte Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)