Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEWWWEB ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2021-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2013-05-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Knuds Alle 30, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Direktion: Morten Nyborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt eje og udleje fast ejendom samt anden dermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Legale ejere: Morten Nyborg (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2008-03-27 tilføjes Navne: CMS NYBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2008-03-28)
Den 2008-03-27 tilføjes Reelle ejere: Morten Nyborg (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Stiftere: Morten Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Vedtægter: 2008-03-27 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-28)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)