Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2008-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: GTS GISLINGE TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS. (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersvoldvej 49, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Direktion: Tom Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Legale ejere: Tom Johansen (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2008-03-27 tilføjes Navne: TJ HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2008-03-27 tilføjes Reelle ejere: Tom Johansen (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Stiftere: Tom Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Vedtægter: 2008-03-27 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)