Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Nørgaard Tinghøj | 01.01.2021 | adm. dir |
Jens Elkjær-Larsen | 19.03.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Dahl Nielsen | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Grønvall Møller | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Elkjær-Larsen | 26.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nørgaard Tinghøj | 26.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Palle Høj | 26.02.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Kjærgaard Graversen | 26.02.2021 | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Theilmann Jensen | 26.02.2021 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kolthoff | 06.12.2012 | 21.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Elkjær-Larsen | 06.12.2012 | 21.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peder Foldager Hansen | 06.12.2012 | 21.01.2015 | formand |