Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Bibranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: mungopark@mungopark.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Navne: MUNGO PARK BUREAU ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Stiftere: DR. Dante-Mungo Park Fond (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Bestyrelse: Lars Kaalund Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Direktion: Nikolaj Peter Cederholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Allerød Stationsvej 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2008-10-08)
Den 2010-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mungopark@mungopark.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Kaalund Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 fjernes Bestyrelse: Pele Motzfeldt Aurelius Sommer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere, formidle og rådgive om kulturelle projekter og events i Danmark og udlandet samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Vedtægter: 2010-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-30 tilføjes Direktion: Nikolaj Peter Cederholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Trine Valentin Skov Munck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allerød Stationsvej 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2008-10-08)
Den 2008-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-22 tilføjes Bestyrelse: Pele Motzfeldt Aurelius Sommer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Bibranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Direktion: Trine Valentin Skov Munck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Navne: MUNGO PARK BUREAU ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Stiftere: DR. Dante-Mungo Park Fond (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)