Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MITOS ApS. (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-05 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-22 tilføjes Direktion: Miryam Ivonne Montenegro-Stenderup (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Miryam Ivonne Montenegro-Stenderup (direktion) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-12-22 tilføjes Reelle ejere: Miryam Ivonne Montenegro-Stenderup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 5, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-07-27)
Den 2010-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vespervej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-26 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: I. G. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Revisor: I. G. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vespervej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 tilføjes Direktion: Miryam Ivonne Montenegro-Stenderup (direktion) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2008-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i anparter og aktier i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Legale ejere: Miryam Ivonne Montenegro-Stenderup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-05 tilføjes Navne: MONTENEGRO-STENDERUP ApS (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Stiftere: Miryam Ivonne Montenegro-Stenderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2008-03-05 tilføjes Vedtægter: 2008-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)