Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornsgade 6, kl. tv., 2200 København N (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: Carsten Bo Zeiler (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Navne: K. THOMSEN VVS ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Stiftere: Carsten Bo Zeiler (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-11 fjernes Direktion: Carsten Bo Zeiler (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med VVS-installationer, blikkenslager- og tagarbejde samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2012-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-06-11 tilføjes Vedtægter: 2012-06-11 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornsgade 6, kl. tv., 2200 København N (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2011-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 91, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-15 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-26 tilføjes Direktion: Carsten Bo Zeiler (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-03-26 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 91, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Bo Zeiler (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Navne: K. THOMSEN VVS ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Stiftere: Carsten Bo Zeiler (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2008-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-17)