Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemars Alle 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-18 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Legale ejere: Jesper Surland (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Navne: TEKTON ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Stiftere: Peter Adam Knox Martin, Jesper Surland (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-17)
Den 2016-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-17)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Jesper Surland (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Surland (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og montage af postkasseanlæg og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-12-09 tilføjes Navne: TEKTON ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-12-08 fjernes Navne: POSTKASSE.NU ApS (offentliggjort 2008-03-18)
Den 2010-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-03-28)
Den 2010-12-09 tilføjes Vedtægter: 2010-12-09 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Adam Knox Martin (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Adam Knox Martin (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-15 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-15 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-15 fjernes Direktion: Peter Adam Knox Martin (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Alle 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Direktion: Peter Adam Knox Martin (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-18 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Navne: POSTKASSE.NU ApS (offentliggjort 2008-03-18)
Den 2008-03-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-18 tilføjes Stiftere: Peter Adam Knox Martin, Jesper Surland (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)