Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kurt Kruse Hald Sørensen | 14.03.2008 | |
Thorbjørn von Alm Philippsen | 14.03.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ØSTJYDSK JORD- OG ANLÆGSFINANSIERING ApS (CVR 45548813) | 20.05.2008 | 14.11.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Thorbjørn von Alm Philippsen | 14.03.2008 | 13.11.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |