Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-08-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-12 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: marniel@outlook.dk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Jill Hasselgren (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: COZY ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Jill Hasselgren (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Stiftere: Marianne Nielsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-03-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-02 Statstidende Dekret
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Bestyrelse: Jill Hasselgren (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Direktion: Jill Hasselgren (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-05-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at foretage formueforvaltning (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at foretage formueforvaltning i form af investering i anlægsarkiver, fast ejendom og værdipapirer samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Vedtægter: 2018-01-02 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-24 tilføjes Direktion: Jill Hasselgren (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-12-24 fjernes Direktion: Marianne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-24 tilføjes Reelle ejere: Jill Hasselgren (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-24 tilføjes Legale ejere: Jill Hasselgren (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-12-23 fjernes Legale ejere: Jill Hasselgren (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-03 tilføjes Legale ejere: Jill Hasselgren (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: marniel@outlook.dk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2014-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: man@aats.dk (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2014-10-08 fjernes Bestyrelse: Martin Hasselgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration, bar og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2011-01-28 tilføjes Vedtægter: 2011-01-28 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2011-01-28 fjernes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 fjernes Revisor: Alfred Viggo Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2010-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-26 tilføjes Revisor: Alfred Viggo Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-12 tilføjes Bestyrelse: Martin Hasselgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Direktion: Marianne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-08-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-12 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2008-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: man@aats.dk (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2008-03-12 tilføjes Navne: COZY ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Stiftere: Marianne Nielsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2008-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)