Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 152, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Direktion: Mikkel Lyager Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Navne: MLO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Stiftere: Mikkel Lyager Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt udøve dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 980.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Vedtægter: 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 152, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-14 tilføjes Direktion: Mikkel Lyager Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-14 tilføjes Navne: MLO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Stiftere: Mikkel Lyager Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)