Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Otto Teglgaard Olesen Ravn | 14.09.2008 | 06.06.2016 | direktion |
Jan Jespersen | 13.03.2008 | 01.09.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Hella Jespersen | 20.02.2013 | 06.06.2016 | bestyrelse |
Bente Kyed | 20.02.2013 | 06.06.2016 | bestyrelse |
Jan Jespersen | 10.02.2012 | 06.06.2016 | formand |
Mette Mouridsen Agerskov | 10.02.2012 | 20.02.2013 | bestyrelse |
Otto Teglgaard Olesen Ravn | 14.09.2008 | 06.06.2016 | bestyrelse |
Henrik Andersen | 13.03.2008 | 10.02.2012 | bestyrelse |
Conni Møller Andersen | 13.03.2008 | 14.09.2008 | bestyrelse |