Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Binavne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 15. juni 2016 ApS. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Binavne: Autotec ApS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-27 fjernes Binavne: AUTLED ApS, AUT-LED ApS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: Erling Storm Vedel, Jørgen Laurits Ustrup (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: ESV HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: L GROUP ApS (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2017-04-11 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-16 tilføjes Binavne: AUTLED ApS, AUT-LED ApS, AUTLED SHOP ApS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2016-09-15 fjernes Binavne: LS SERVICE ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-15 tilføjes Vedtægter: 2016-09-15 (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangmosevej 97, 4600 Køge (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2014-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og konsulentvirksomhed indenfor autobranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Vedtægter: 2011-09-23 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: L GROUP ApS, ESV HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Erling Storm Vedel, Jørgen Laurits Ustrup (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2008-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2008-03-01 tilføjes Binavne: LS SERVICE ApS, LS OPBYG ApS, LS MEDICAL ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2008-03-01 tilføjes Direktion: Erling Storm Vedel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2008-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Navne: LS NORDIC ApS (offentliggjort 2008-03-13)
Den 2008-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2008-03-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Stiftere: ESV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-13)
Den 2008-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)