Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sonni Schou Maarup Andersen | 30.11.2012 | 02.02.2015 | direktion |
Niels-Erik Frandsen | 08.04.2010 | 30.11.2012 | direktion |
Ove Gudmann Johansen | 31.12.2009 | 01.01.2010 | direktion |
Niels-Erik Frandsen | 02.07.2008 | 31.12.2009 | direktion |
Peter Sørensen | 01.07.2008 | 02.07.2008 | direktion |
Nanna Arendse Valentiner Riis | 01.07.2008 | 02.07.2008 | direktion |
Niels-Erik Frandsen | 12.03.2008 | 01.07.2008 | direktion |