Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Fredborg Nielsen | 07.06.1996 | 05.03.1997 | adm. dir |
Henry Jensen | 27.09.1927 | 07.06.1996 | direktion |
Jørn Erik Møller | 27.09.1927 | 16.09.1992 | direktion |
Jørgen Thejlman Christiansen | 27.09.1927 | 16.09.1992 | direktion |
Søren Alrøe | 27.09.1927 | 31.10.1991 | adm. dir |
Kaj Christian Holm Nielsen | 27.09.1927 | 23.10.1989 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roland Arnold Bak | 11.02.1997 | 05.03.1997 | suppleant |
Jørn Kaspersen | 05.11.1996 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Jørn Kaspersen | 05.11.1996 | 05.11.1996 | suppleant |
Jens Erik Kofod Andersson | 29.04.1996 | 05.03.1997 | suppleant |
Thorkild Jacobsen | 27.09.1927 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Finn Harly Nielsen | 27.09.1927 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Ole Winkler | 27.09.1927 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Erik Dam Knudsen | 27.09.1927 | 05.03.1997 | bestyrelse |
Erik Henning Baalkilde | 27.09.1927 | 05.03.1997 | personlig_suppleant |
Uffe Gottlieb Hansen | 27.09.1927 | 05.03.1997 | personlig_suppleant |
Knud Erik Mikkelsen | 27.09.1927 | 05.03.1997 | formand |
Kurt Sartori | 27.09.1927 | 17.10.1996 | næstformand |
Thorkild Jacobsen | 27.09.1927 | 20.12.1995 | suppleant |
Jørn Erik Møller | 27.09.1927 | 20.12.1995 | formand |
Jørgen Thejlman Christiansen | 27.09.1927 | 23.06.1994 | bestyrelse |
Egon Lyngbye Thyssen | 27.09.1927 | 23.06.1994 | personlig_suppleant |
Per Christophersen | 27.09.1927 | 23.06.1994 | personlig_suppleant |
Knud Erik Mikkelsen | 27.09.1927 | 23.06.1994 | suppleant |
Helge Kjeld Kristensen | 27.09.1927 | 16.09.1992 | suppleant |
Freddy Find Andersen | 27.09.1927 | 21.06.1991 | formand |
Poul Hjernø Offersen | 27.09.1927 | 24.08.1990 | bestyrelse |
Leif Bering Mehl | 27.09.1927 | 24.08.1990 | bestyrelse |
Bruno Rasmussen | 27.09.1927 | 24.08.1990 | personlig_suppleant |