Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H. M. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 14, st. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmarksvej 49, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mortensen986@gmail.com (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-03 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarksvej 49, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2012-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevej 15, 8752 Østbirk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 15, 8752 Østbirk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 tilføjes Direktion: Henrik Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for H.M. Ejendomme ApS. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Legale ejere: Henrik Mortensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-03-04 tilføjes Navne: H.M. HOLDING. ØSTBIRK ApS (offentliggjort 2008-04-02)
Den 2008-03-04 tilføjes Reelle ejere: Henrik Mortensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-03-04 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Vedtægter: 2008-03-04 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-02)
Den 2008-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)