Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Krummerupvej 46, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Navne: Danolin ApS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Stiftere: Krummerup Holding ApS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-28)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-12 fjernes Direktion: Alfred Bendy Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krummerupvej 46, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dallerupvej 25, 8781 Stenderup (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-04-19 tilføjes Direktion: Alfred Bendy Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-04-19 fjernes Direktion: Jens Christian Røhme (direktion) (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handel og investering. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-04-19 tilføjes Navne: Danolin ApS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-04-18 fjernes Navne: INTECH-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-04-19 tilføjes Vedtægter: 2015-04-19 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dallerupvej 25, 8781 Stenderup (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredager 35, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2015-02-11 fjernes Direktion: Martin Peter Holgersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-12-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2012-02-10 tilføjes Direktion: Martin Peter Holgersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2011-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredager 35, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2011-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Dørkenvej 11, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2011-01-25 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2011-01-24 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2011-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarbureau og udlejning af arbejdskraft samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2011-01-01 tilføjes Navne: INTECH-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2011-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-01-01 tilføjes Vedtægter: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2011-01-01 fjernes Binavne: NVB ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Navne: NORDISK VIKAR BUREAU ApS (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Dørkenvej 11, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 tilføjes Binavne: NVB ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2008-03-05 tilføjes Direktion: Jens Christian Røhme (direktion) (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Navne: NORDISK VIKAR BUREAU ApS (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2008-03-05 tilføjes Stiftere: Krummerup Holding ApS, Jens Christian Røhme (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 fjernes Stiftere: Jens Christian Røhme (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)