Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 tilføjes Direktion: Allan René Skovmand (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Sanne Toftgaard Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET GENTOFTE ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Sanne Toftgaard Christensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Allan René Skovmand (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Sanne Toftgaard Christensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Direktion: Sanne Toftgaard Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Allan René Skovmand (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Sanne Toftgaard Christensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET GENTOFTE ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Sanne Toftgaard Christensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Allan René Skovmand (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 28, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i, samt opførelse af ejendomme. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 tilføjes Navne: ESG Invest ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Navne: ESG ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 tilføjes Vedtægter: 2018-10-25 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i, samt opførelse af ejendomme samt aut. kloakmester. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-01-23 tilføjes Navne: ESG ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-01-22 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET GENTOFTE ApS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-23 tilføjes Vedtægter: 2017-01-23 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-01-22 fjernes Binavne: VIP PROPERTY DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-04-01 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2015-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af bygninger. (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-10-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-10-03 tilføjes Vedtægter: 2014-10-03 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-10-03 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-23 tilføjes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-09-23 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET GENTOFTE ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2014-09-10 tilføjes Reelle ejere: Allan René Skovmand (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2013-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2013-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2013-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den adm. direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Vedtægter: 2013-08-15 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2013-08-15 fjernes Binavne: EJENDOMSSELSKABET GENTOFTEGADE 9 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GENTOFTE ApS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2011-12-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET GENTOFTEGADE 9 ApS (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2012-01-06)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 376, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2008-11-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 376, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2008-03-12 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET GENTOFTEGADE 9 ApS, VIP PROPERTY DEVELOPMENT ApS, VIP OFFICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Direktion: Allan René Skovmand (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GENTOFTEGADE 9 ApS (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-03-12 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2008-03-12 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2008-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2008-03-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Stiftere: Allan René Skovmand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)