Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Hansens Ager 6, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 21, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: dosesvvs@gmail.com (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2008-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANPARTSSELSKABET DOSE'S VVS. (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er fundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et enkelt medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 21, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2008-03-10 tilføjes Direktion: Peter Dose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Legale ejere: Peter Dose (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2008-03-10 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 10/3 2008 ApS (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-03-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Dose (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2008-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Stiftere: Peter Dose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)