Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Revisor | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bollervej 86, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: sk@holchholding.dk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: sk@turnaid.dk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-03-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-02-10 tilføjes Navne: MX Life A/S (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-09 fjernes Navne: HOLCH INVEST A/S (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-25 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sk@turnaid.dk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2016-04-05 fjernes Kontaktoplysninger: af@ziboathene.dk (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2014-09-28 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2014-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Holch Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-04 fjernes Bestyrelse: Evabeth Margrethe Videslet Mønster (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-04 tilføjes Direktion: Steen Holch Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-04 fjernes Direktion: Anette Holm Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service, handel, produktions- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Navne: HOLCH INVEST A/S (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2014-09-03 fjernes Navne: ATHENE HEALTHCARE A/S (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2014-09-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Vedtægter: 2014-09-04 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: af@ziboathene.dk (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: tan@athenehealthcare.dk (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Anette Holm Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: Steen Holch Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 fjernes Bestyrelse: Lars Worm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2013-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 22 b., 3490 Kvistgård (offentliggjort 2009-03-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Worm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 fjernes Bestyrelse: Knud Foldschack (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 tilføjes Direktion: Steen Holch Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 fjernes Direktion: Henrik Keller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 tilføjes Legale ejere: HOLCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-11-20 tilføjes Reelle ejere: Steen Holch Kristensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2012-11-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-09 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 fjernes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Keller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 fjernes Direktion: Lars Hesseldahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 fjernes Bestyrelse: Lars Hesseldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-19 tilføjes Bestyrelse: Tine Andersen Nexø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 22 b., 3490 Kvistgård (offentliggjort 2009-03-09)
Den 2009-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2008-06-10)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: tan@athenehealthcare.dk (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2008-06-10)
Den 2008-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-11 tilføjes Bestyrelse: Lars Hesseldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-11 tilføjes Direktion: Lars Hesseldahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2008-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Navne: ATHENE HEALTHCARE A/S (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2008-03-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-11 tilføjes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Stiftere: GAMMELTOFT SCHOUGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-03-11)
Den 2008-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)