Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbovænget 92, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-07 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Navne: IQ MANAGEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Stiftere: Nils-Jørgen Petersen (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Direktion: Nils-Jørgen Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovænget 92, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. At forhandle og distribuere forbindelser og kontrakter med indlands- og udenlandske Software selskaber. At udøve konsulent bistand til gruppens selskaber med henblik på diversificeret strategi. At handle med ejendomme og aktier både i indland og udland. Men dog ikke begrænset hertil. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-11-09 tilføjes Vedtægter: 2008-11-09 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 tilføjes Direktion: Nils-Jørgen Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-07 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Navne: IQ MANAGEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Stiftere: Nils-Jørgen Petersen (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)