Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2008-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VILLEMOES FINANS ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 49, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 fjernes Bestyrelse: Frederik Villemoes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og virksomheder samt handels- produktions- og enhver form for investerings- og finansieringsvirk-somhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2008-04-17 tilføjes Vedtægter: 2008-04-17 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2008-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Bestyrelse: Frederik Villemoes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-28 tilføjes Direktion: Christian Villemoes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Legale ejere: Christian Villemoes (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-02-28 tilføjes Navne: CHRISTIAN VILLEMOES INVEST ApS (offentliggjort 2008-04-03)
Den 2008-02-28 tilføjes Reelle ejere: Christian Villemoes (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-03)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)