Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 525, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 fjernes Direktion: Rolf Qvist (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 fjernes Navne: R. QVIST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Stiftere: Rolf Qvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 525, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemholmvej 70, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemholmvej 70, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Direktion: Rolf Qvist (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Navne: R. QVIST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Stiftere: Rolf Qvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Vedtægter: 2008-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)