Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Per Rytters Vej 14, 2. mf., 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 fjernes Navne: KG MONTAGE SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Stiftere: Steffen Ilkjær Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 fjernes Direktion: Jørgen Gustav Ankerstjerne (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Per Rytters Vej 14, 2. mf., 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Gustav Ankerstjerne (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Direktion: Steffen Ilkjær Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er montage og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Vedtægter: 2008-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-26 tilføjes Direktion: Steffen Ilkjær Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Navne: KG MONTAGE SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Stiftere: Steffen Ilkjær Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)