Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stålvej 8, 6900 Skjern (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: advokat@thorninger.dk (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Legale ejere: SG2019 ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Navne: KUBI INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Reelle ejere: Carsten Lauridsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Stiftere: Knud Møllegaard Bilgrav (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2019-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: advokat@thorninger.dk (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2019-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Carsten Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: SG2019 ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: KUBI HOLDING SPJALD ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stålvej 8, 6900 Skjern (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivvej 2, 6971 Spjald (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Direktion: Carsten Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-05-16 fjernes Direktion: Knud Møllegaard Bilgrav (direktion) (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2016-06-24 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lauridsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 tilføjes Legale ejere: KUBI HOLDING SPJALD ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2008-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivvej 2, 6971 Spjald (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2008-03-05 tilføjes Direktion: Knud Møllegaard Bilgrav (direktion) (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2008-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Navne: KUBI INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Stiftere: Knud Møllegaard Bilgrav (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2008-03-05 tilføjes Vedtægter: 2008-03-05 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)